2008-06-23: Die Gesellschafterversammlung vom 03.04.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 4 (Stammkapital) und 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.04.2007 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 1.349,59 EUR auf 30.800,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 30.800,00 EUR.
2011-01-31: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt in: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam. Bestellt als Geschäftsführer: Gese, Markus, Bad Köstritz, *25.01.1973; Roth, Michael, Althütte, *06.06.1968, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Denzinger, Alfred, Versicherungsmakler, Schorndorf; Merkt, Bernd, Versicherungsmakler, Stuttgart.
2014-03-24: Änderung der Geschäftsanschrift: Mercedesstr. 3, 70372 Stuttgart.