2009-03-30: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Henn, Michael, Voerde, *09.12.1962. Geschäftsanschrift: Hinterm Engel 20, 47574 Goch.
2010-03-26: Bestellt als Geschäftsführer: Henn, Michael, Voerde, *09.02.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Thissen, Alfons, Goch, *24.03.1952, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Henn, Michael, Voerde, *09.02.1962.
2010-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 16.03.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 4 (Stammkapital, Stammeinlagen), 7 (Zustimmungserfordernisse für die Geschäftsführung), 8 (Bilanz, Bücher), 8a (Ergebnisverwendung), 9 (Gesellschafterversammlung) und 9A (Wettbewerb) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um EUR 100,00 auf nunmehr EUR 512.100,00 beschlossen. 512.100,00 EUR. Geschäftsführer: Henn, Michael, Voerde, *09.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Thissen, Alfons, Goch, *24.03.1952.
2011-07-08: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hinterm Engel 18, 47574 Goch.
2017-05-15: Die Gesellschafterversammlung vom 21.02.2017 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Erwerb, die Veräußerung, die Baureifmachung und die Erschließung von Grundstücken sowie Hochbautätigkeiten im Bereich der Bauträgerschaft und die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben für eigene/fremde Rechnung und in eigenem/fremdem Namen.
2021-05-04: Bestellt als Geschäftsführer: Gutsfeld, Thorsten, Goch, *22.08.1971, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8a Absatz 2 beschlossen.
2021-06-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Henn, Michael, Voerde, *09.12.1962.
2022-06-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Klever Straße 61, 47574 Goch.