2011-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Geschäftsanschrift: Bildstock 9/1, 88085 Langenargen. Bestellt als Geschäftsführer: Maurer, Michael, Mendig, *26.11.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-03-21: Nicht mehr Geschäftsführer: Schneider, Thorsten, Überlingen, *07.08.1971.
2013-04-16: Die Gesellschafterversammlung vom 28.02.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen. Firma geändert; nun: VOLTRA solutions GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Bildstock 5, 88085 Langenargen.
2015-09-08: Bestellt als Geschäftsführer: Volkmann, Vanessa Manuela, Ötzingen, *06.03.1974, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Maurer, Michael, Mendig, *26.11.1964.
2019-12-04: Bestellt als Geschäftsführer: Volkmann, Bettina-Nicole, Rottach-Egern, *25.08.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-31: Bestellt als Geschäftsführer: Nickel, Martin, Witten, *04.08.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Volkmann, Vanessa Manuela, Ötzingen, *06.03.1974.
2021-07-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Niechoj, Bernhard, Lindau, *20.05.1962.