2017-04-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Schott, Volker, Butzbach-Nieder-Weisel, *17.04.1967.
2020-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 05.02.2020 hat die Neufassung, insbesondere die Änderung in § 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Herstellung und Vertrieb von Geräten zur thermischen Behandlung und damit verbundene Dienstleistungen.
2021-07-14: Bestellt als Geschäftsführer: Meinecke, Philipp, Bad Nauheim, *19.04.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftführer: Paasche, Dirk, Butzbach, *03.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Meinecke, Philipp, Gießen, *19.04.1992.
2022-06-30: Die Gesellschafterversammlung vom 27.06.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz) beschlossen. Neue Firma: VOSS Pro GmbH.