2007-09-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Schaare, Olaf; 8. Bachmann, Felix, *15.08.1963, Tangstedt.Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen..
2009-04-24: Sitz: Geschäftsanschrift: Esinger Steinweg 50, 25436 Uetersen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 6. Prahl, Heinz-Holger..
2010-01-29: Geschäftsführer: 5. Rohde, Hans-Joachim, *02.07.1958, Klein Nordende; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Rode, Hans-Jochen..
2010-05-21: Prokura: 9. Boenkendorf, Sylvia, *24.07.1970, Ellerhoop, Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen..
2011-04-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Voss, Klaus-Wilhelm..
2011-05-06: Geschäftsführer: 6. Voss, Ellen, *29.04.1933, Uetersen, mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten..
2014-11-17: Nicht mehr Prokurist: 8. Bachmann, Felix
2016-07-26: Prokura: Änderung zu Nr. 9: bzgl. Nachnamen; Weppner, Sylvia, *24.07.1970, Ellerbek; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen.
2017-11-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Voss, Ellen.
2019-03-21: Nicht mehr Prokurist: 11. Weppner, Thomas
2020-07-14: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 5. Dr. Kollvitz, Wolfgang.