2011-03-25: Geschäftsanschrift: Oldenburger Str. 5, 27777 Ganderkesee. Bestellt als Geschäftsführer: Tschernischen, Simon, Ganderkesee, *16.03.1985.
2011-12-02: Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2011 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages und hiermit insbesondere Änderungen in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens) und 15 (Vertretung) beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Be- und Verarbeitung von Metallen und Kunststoffen aller Art, einschließlich der Durchführung von Schweißarbeiten und der Handel damit sowie die Führung aller damit artverwandten Geschäfte.
2013-07-26: Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Tschernischen, Simon, Ganderkesee, *16.03.1985, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-05-21: Änderung zur Geschäftsanschrift: Gustav-Weißkopf-Str. 7, 27777 Ganderkesee. Nicht mehr Geschäftsführer: Tschernischen, Gerhard, Ganderkesee, *09.11.1951.
2014-12-11: Bestellt als Geschäftsführer: Kublank, Konstanze, Ganderkesee, *06.12.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-11: Die Gesellschafterversammlung vom 28.11.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 zur Berichtigung eines Schreibversehens beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kublank, Konstanze, Ganderkesee, *06.12.1981. Einzelprokura: Kublank, Konstanze, Ganderkesee, *06.12.1981.