2006-08-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Kosak, Andreas. Neuer Geschäftsführer: Rydz, Gabriela Adrianna, Krefeld, *23.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-11-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Rydz, Gabriela Adrianna. Bestellt als Geschäftsführer: Rydz, Gregor, Krefeld, *24.04.1973, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-11-19: Bestellt als Geschäftsführer: Chrapkin, Michail, Krefeld, *04.03.1958, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Rydz, Gregor.
2010-08-19: Die Gesellschafterversammlung vom 23.07.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: VPP Consulting GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Chrapkin, Michail, Krefeld, *04.03.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Holota, Miroslaw, Krefeld, *14.01.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-07: Geschäftsführer: Rydz, Gabriela, Krefeld, *23.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Holota, Miroslaw.
2015-09-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Breiten Dyk 106, 47803 Krefeld.
2019-04-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Rydz, Gabriela, Krefeld, *23.04.1976. Bestellt als Geschäftsführer: Rydz, David, Krefeld, *16.08.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-14: Bestellt als Geschäftsführer: Rydz, Gabriela, Krefeld, *23.04.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Rydz, David, Krefeld, *16.08.1996.