2005-05-04: d. Alz). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wibmer, Elmar, Altötting, *10.12.1945. Bestellt: Geschäftsführer: Frauscher, Reinhard, Altötting, *05.11.1957; Häusler, Johann, gen. Hans, Neuötting, *14.08.1961, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Geändert: Geschäftsführer: Schmidt, Günter, Kirchweidach, *02.05.1953, nun vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2007-05-31: d. Alz). Ausgeschieden: Geschäftsführer: Häusler, Johann, gen. Hans, Neuötting, *14.08.1961. Bestellt: Geschäftsführer: Burggraf, Martin, Halsbach, *25.07.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2010-12-08: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2010 hat die Änderung des § 1 (Firma) der Satzung beschlossen. Neue Firma: VR meine Immobilien GmbH. Geschäftsanschrift: Burghauser Str. 4 a, 84503 Altötting.
2020-12-31: Bestellt: Geschäftsführer: Hatzel, Klaus Arno, Bergen, *03.04.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Hofmann, Franz, Trostberg, *25.12.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-04-23: Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2021 hat die Änderung der §§ 1 und 2 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neue Firma: VR Hausverwaltung GmbH. Neuer Sitz: Rosenheim. Geschäftsanschrift: Tegernseestr. 20, 83022 Rosenheim.