2010-12-16: eingetragene Genossenschaft. Satzung vom 02.11.2010. Geschäftsanschrift: Hammerbrookstraße 63-65, 20097 Hamburg. Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme von administrativen Tätigkeiten in marktnahen Bereichen für Primärgenossenschaften und andere Gesellschaften, soweit es sich um erlaubnisfreie Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen handelt. Auf 500,00 EUR (Haftsumme) für jeden Geschäftsanteil beschränkte Nachschusspflicht. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Ist nur ein Mitglied zum Vorstand bestellt, so vertritt dieses allein. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Die Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte für die Genossenschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten vorzunehmen. Vorstand: Möller, Matthias, Hamburg, *25.06.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht: Die Bekanntmachungen der Genossenschaft erfolgen im Bundesanzeiger.
2011-02-17: Ist nur ein Mitglied zum Vorstand bestellt, so vertritt dieses allein. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden, Rechtsgeschäfte für die Genossenschaft mit sich als Vertreter eines Dritten vorzunehmen.
2011-07-06: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Breustedt, Andrea, Buchholz in der Nordheide, *08.08.1965; Gerstenkorn, Sascha, Tespe, *02.07.1972.
2011-12-15: Die außerordentliche Generalversammlung vom 29.11.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 19 ( 2 ) Willensbildung beschlossen.
2021-01-15: Eingetragen wegen geänderter Personendaten und sogleich Ausgeschieden, Vorstand: Möller, Matthias, Hamburg, *25.06.1967.
2022-05-31: Ausgeschieden Vorstand: Philipsen, Sibylle, Lübeck, *10.12.1978. Bestellt Vorstand: Kohlhaus, Hermann Jürgen, Marschacht, *29.09.1967. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Poppe, Fabian, Hamburg, *04.12.1987.