2018-01-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 14.12.2017. Geschäftsanschrift: Königstraße 26, 70173 Stuttgart. Gegenstand: Aus- und Fortbildung insbesondere von Volontären, Redakteuren und Verlagsmitarbeitern sowie die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen im Verlagswesen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Bourauel, Stephan, Stuttgart, *24.12.1959, einzelvertretungsberechtigt.
2020-03-16: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Paesler, Holger, Ulm, *30.10.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bourauel, Stephan, Stuttgart, *24.12.1959.
2021-02-26: Neue Geschäftsanschrift: Calwer Straße 31, 70173 Stuttgart.