2018-09-11: Aktiengesellschaft. Satzung vom 04.05.2018. Geschäftsanschrift: Nördliches Schloßrondell 10, 80638 München. Gegenstand des Unternehmens: Vermittlung von Versicherungen aller Art auf Bestellung sowie von Beteiligungen an Investmentfonds; Bankgeschäfte ausdrücklich ausgenommen. Grundkapital: 50.000,00 EUR. Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Vorstand: Haberger, Andreas, München, *28.07.1963; Haberger, Florian, Weßling, *02.10.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-16: Bestellt: Vorstand: Haberger, Eva, München, *29.10.1980, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Vorstand: Haberger, Florian, Weßling, *02.10.1967. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht München -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 106 AktG.
2020-06-19: Bestellt: Vorstand: Nill, Steffen, Stuttgart, *02.10.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.