2008-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 10.000,00 EUR auf 40.000,00 EUR beschlossen. 40.000,00 EUR. Bestellt als Geschäftsführer: Retzkowski, Jochen, Großenkneten, *23.11.1968, einzelvertretungsberechtigt. Geändert, nun: Geschäftsführer: Ellinghausen, Gerrit, Großenkneten, *18.02.1969; Varelmann, Georg, Oldenburg, *08.06.1972; Wollert, Sascha, Nordstemmen, *21.09.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Retzkowski, Gerold, Wannweil, *15.10.1947.
2013-08-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Wollert, Sascha, Nordstemmen, *21.09.1966.