2008-07-18: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.06.2008 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert..
2015-11-03: Sitz der Firma: Elsterwerda; Geschäftsanschrift: Zum Kalkberg 11, 04910 Elsterwerda; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.10.2015 ist der Sitz nach Elsterwerda verlegt und der Gesellschaftsvertrag in § 1 geändert.
2020-01-23: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Stier, Wolfgang; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. May, Jürgen; Geschäftsführer: 3.
Stier, Christian, *04.09.1975, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen