Variotech GmbH
Formell
2007-06-04:
Prokura erloschen: Pokorny, Jan, Nordhorn, *06.03.1966.
2009-06-29:
Geschäftsanschrift: Lise-Meitner-Straße 12, 48529 Nordhorn. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Pokorny, Jan, Nordhorn, *06.03.1966.
2009-12-08:
Prokura erloschen: Hesselink, Holger, Emlichheim, *20.05.1977; Pokorny, Jan, Nordhorn, *06.03.1966.
2009-12-08:
Prokura erloschen: Hesselink, Holger, Emlichheim, *20.05.1977; Pokorny, Jan, Nordhorn, *06.03.1966.
2009-12-08:
Prokura erloschen: Hesselink, Holger, Emlichheim, *20.05.1977; Pokorny, Jan, Nordhorn, *06.03.1966.
2011-02-21:
Bestellt als Geschäftsführer: Klein-Neerken, Björn, Nordhorn, *22.06.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2011-06-14:
Nicht mehr Geschäftsführer: Klein-Neerken, Björn, Nordhorn, *22.06.1982.
2011-10-24:
Einzelprokura: Klein-Neerken, Björn, Nordhorn, *22.06.1982.
2011-11-28:
Prokura erloschen: Doedt, Hubert, Metelen, *24.12.1956.
2012-12-11:
Einzelprokura: Gerig, Volkhard, Nordhorn, *20.09.1957; Hinken, Thomas, Nordhorn, *01.05.1964; Schoo, Marc, Löhne, *24.06.1978; van Lier, Rudy, Wielen, *09.01.1957; Wübben, Ingo, Wietmarschen, *14.12.1974. Prokura erloschen: Klein-Neerken, Björn, Nordhorn, *22.06.1982.
2013-10-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Klein-Neerken, Wilfried, Nordhorn, *21.11.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Klein-Neerken, Oranut, Nordhorn, *27.11.1984, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schoo, Marc, Löhne, *24.06.1978.
2013-11-06:
Nicht mehr Geschäftsführer: Klein-Neerken, Oranut, Nordhorn, *27.11.1984. Bestellt als Geschäftsführer: Wilfried, Klein-Neerken, Nordhorn, *21.11.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-14:
Bestellt als Geschäftsführer: Otte, Siegfried, Nordhorn, *23.02.1950, einzelvertretungsberechtigt.
2014-04-03:
Nicht mehr Geschäftsführer: Otte, Siegfried, Nordhorn, *23.02.1950. Prokura erloschen: Wübben, Ingo, Wietmarschen, *14.12.1974.
2015-03-17:
Bestellt als Geschäftsführer: Klein-Neerken, Oranut, Nordhorn, *27.11.1984, einzelvertretungsberechtigt.
2016-02-25:
Nicht mehr Geschäftsführer: Klein-Neerken, Oranut, Nordhorn, *27.11.1984.
2016-10-25:
Bestellt als Geschäftsführer: von zur Mühlen, Arvid, München, *08.05.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Klein-Neerken, Wilfried, Nordhorn, *21.11.1960, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-12-15:
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2016 hat die Neufassung Gesellschaftsvertrages beschlossen. Dabei wurde die Firma und der Gegenstand des Unternehemens geändert. Neue Firma: Variotech GmbH. Neuer Unternehmensgegenstand: die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Kunststoff-Formteilen, insbesondere von Werkstückträgern und ähnlichen Erzeugnissen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klein-Neerken, Wilfried, Nordhorn, *21.11.1960.
2017-02-21:
Mit der Variotech Holding GmbH mit Sitz in München als herrschendem Unternehmen ist am 10.02.2017 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Ihm hat die Gesellschafterversammlung vom 10.02.2017 zugestimmt. Wegen des weitergehenden Inhalts wird auf den genannten Vertrag und die zustimmenden Beschlüsse Bezug genommen.
2017-03-06:
Einzelprokura: Blömers, Herbert, Nordhorn, *21.01.1956.
2017-06-13:
Bestellt als Geschäftsführer: Fleig, Benedikt, Pulheim, *17.06.1979, einzelvertretungsberechtigt.
2017-09-18:
Prokura erloschen: van Lier, Rudy, Wielen, *09.01.1957.
2017-10-20:
Nicht mehr Geschäftsführer: von zur Mühlen, Arvid, München, *08.05.1967.
2019-02-26:
Einzelprokura: Diehl, Jürgen, Durmersheim, *23.01.1975; Holzheimer, Alexandre, Ochtrup, *22.04.1978.
2019-11-12:
Geändert, nun: Geschäftsführer: Fleig, Benedikt, Pulheim, *17.06.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-20:
Prokura erloschen: Blömers, Herbert, Nordhorn, *21.01.1956.
2020-11-06:
Prokura erloschen: Diehl, Jürgen, Durmersheim, *23.01.1975.