2018-09-10: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.01.2017. Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Der Sitz ist von Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRB 726755) nach Weilheim an der Teck verlegt. Neue Geschäftsanschrift: Nachtigallenweg 8, 73235 Weilheim an der Teck. Gegenstand: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von elektrischen und nicht elektrischen Modulen und Systemen. Stammkapital: 1.800,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Link, Thomas, Kirchheim unter Teck, *23.01.1987, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Gottlebe, Karl-Bang, Dobel, *12.06.1993; Pfundstein, Philipp, Sindelfingen, *06.08.1984.