2015-03-26: Vorstand: Geschäftsführer: 2. Kacan, Gökce, *08.09.1982, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Akkoyun, Ender
2015-08-12: Gegenstand: Durchführung von Innen- und Außenputzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wärmedämmverbundsystem, Fassadenarbeiten, Trockenbauarbeiten, Spachtelarbeiten, Innenausstattungsarbeiten, Tapezier- und Streicharbeiten; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.07.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2015-09-14: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Akkoyun, Servan, *22.09.1996, Kiel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Kacan, Gökce
2017-03-17: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Kiel; Geschäftsanschrift: Marie-Curie-Str. 9, 24145 Kiel; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.02.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2017-04-05: Name der Firma: Varto Putz & Fassaden GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.03.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2021-03-29: Name der Firma: Varto Baucompany Nord GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.03.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2021-05-28: Name der Firma: Varto Bau Company Nord GmbH; Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Hübner, Nils, *16.02.1991, Schwentinental OT Klausdorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Hübner, Nils; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.04.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2022-06-02: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Akkoyun, Servan