2010-09-14: Geschäftsanschrift: Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Carroll, Frank, Glasgow G77 6 HE/Schottland, *05.03.1943. Bestellt Geschäftsführer: Holbrool, Paul, Cheshire CH3 9NX, England, *18.09.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2010-09-21: Name berichtigt, nun Geschäftsführer: Holbrook, Paul, Cheshire CH3 9NX, England, *18.09.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2012-04-26: Bestellt Geschäftsführer: Tobian, Angela, Norderstedt, *30.04.1958, einzelvertretungsberechtigt. Ausgeschieden Geschäftsführer: Reinhardt, Manfred Paul, Kleve, *07.11.1946. Geändert, nun Geschäftsführer: Holbrook, Paul, Cheshire CH3 9NX, England, *18.09.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Tobian, Angela, Norderstedt, *30.04.1958.