2006-03-07: Nicht mehr Geschäftsführer: Veltum, Adolf, Installationsmeister, Waldeck-Sachsenhausen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Birnkammmer, Klaus, Waldeck, *26.05.1966; Kesting, Werner, Waldeck, *10.05.1957.
2007-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 01.06.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 - Tod eines Gesellschafters - beschlossen.
2014-06-30: Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Veltum, Stefan, Dipl.-Ing., Waldeck, *02.06.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-16: Prokura erloschen: Kesting, Werner, Waldeck, *10.05.1957. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Radtke, Jonathan, Schwalmstadt, *10.04.1984. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Veltum, Petra, Waldeck, *23.08.1964.
2021-11-16: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Veltum, Jannik, Waldeck-Sachsenhausen, *08.03.1991.