2008-07-03: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.05.2008 ist der Gesellschaftsvertrag in § 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat), § 10 (Aufgaben Aufsichtsrat) und § 12 (Aufgaben Gesellschafterversammlung) geändert worden..
2008-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hansen, Conrad; Geschäftsführer: 3. Hansen, Björn, *04.02.1970, List/Sylt..
2008-07-17: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Hansen, Conrad; Geschäftsführer: 3. Hansen, Björn, *04.02.1970, List/Sylt..
2019-02-22: Neue Aufsichtsratsliste nach Änderung eingereicht am 01.02.2019.