2014-11-11: Firma: VerSeRo GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Wittestraße 26 C, 13509 Berlin; Gegenstand: Sammeln, Handeln, Makeln und die Beförderung von nicht gefährlichen Abfällen; Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 1.
Jungnickel, Olaf Paul, *20.10.1958, Kassel; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.09.2014
2015-06-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Jungnickel, Olaf Paul; Geschäftsführer: 2.
Magyar, Peter Robert, *04.10.1978, Strausberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-09-05: Stamm- bzw. Grundkapital: 26.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.06.2016 ist das Stammkapital um EUR 1.000,00 auf EUR 26.000,00 erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2018-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Magyar, Peter Robert; Geschäftsführer: 3.
Jaenicke, Isonga Bernd, *27.03.1998, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Wilhelm, Michael Theo, *10.03.1961, Panketal; Einzelprokura
2019-01-16: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Wilhelm, Michael Theo
2019-04-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Alt Blankenburg 1 D, Haus B Aufgang D, 13192 Berlin
2019-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Jaenicke, Isonga Bernd; Geschäftsführer: 4.
Müller, Said, *31.08.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: 2.
Toklu, Haci Halil, *01.01.1976, Berlin; Einzelprokura
2019-08-21: Stamm- bzw. Grundkapital: 76.000 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 12.08.2019 ist das Stammkapital um 50.000 EUR auf 76.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 .
2019-11-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Müller, Said; Geschäftsführer: 5.
Karakaya, Ural, *01.05.1990, Berlin