2016-08-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Vielhaack, Gunnar, Hillesheim, *27.01.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Klumpe, Michael, Rheinberg, *24.08.1959, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Spohn, Hanns-Peter, Rheinberg, *24.04.1941. Bestellt als Geschäftsführer: Rauch, Nora, Bergheim, *01.06.1978, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Klumpe, Michael, Rheinberg, *24.08.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Van Rompuy, Frank Evarist Germanie, Sonsbeck, *28.06.1964, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Van Rompuy, Frank Evarist Germanie, Sonsbeck, *28.06.1964. Nach Änderung der besonderen Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Rauch, Nora, Bergheim, *01.06.1978, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Vielhaack, Gunnar Arthur Hellmuth, Hillesheim, *27.01.1949, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.