2017-01-23: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 30.12.2016. Geschäftsanschrift: Am Kräherwald 190 A, 70193 Stuttgart. Gegenstand: Die Verwertung von Werberechten des Männerturnvereins Stuttgart 1843 e.V. mit dem Sitz in Stuttgart, ferner alle damit zusammenhängenden und dem Gesellschaftszweck dienenden Geschäfte. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Dr. Ewald, Karsten, Stuttgart, *03.12.1959; Knaus, Lenard, Stuttgart, *18.08.1975, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Knaus, Lenard, Stuttgart, *18.08.1975.
2019-02-27: Bestellt als Geschäftsführer: Bauer, Fabian, Stuttgart, *20.03.1988.
2019-06-21: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Bauer, Fabian, Stuttgart, *20.03.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.