2007-05-03: Die Gesellschafterversammlung vom 20.02.2007 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) und § 12 (Beginn und Beendigung der Gesellschaft) beschlossen.
2020-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2019 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals in vereinfachter Form um 535.000,00 EUR beschlossen. 1.000.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Kemmeries, Hans Christian, Brake, *09.03.1959. Bestellt als Geschäftsführer: Jung, Andreas, Nordenham, *11.11.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Jung, Andreas, Nordenham, *11.11.1978. Einzelprokura: Kluth, Thorben, Nordenham, *28.09.1976.