2010-08-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Mang sen., Robert, Villingen-Schwenningen, *08.01.1944.
2012-08-13: Neue Geschäftsanschrift: Berliner Straße 23, 78048 Villingen-Schwenningen.
2014-10-13: Die Gesellschafterversammlung vom 08.10.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und § 11 (Gewinnbeteiligung) beschlossen.