2017-01-31: Geschäftsanschrift: Kurpromenade 1410, 27498 Helgoland; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 3. Pyschny, Harald; Änderung zu Nr. 2: Ergänzung des Geburtsdatums; Martens, Kay, *26.11.1992, Helgoland; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer; 4. Meins, Henning, *26.03.1981, Helgoland; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2017-07-26: Prokura: Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: bzgl.Geburtsjahr; Martens, Kay, *26.11.1962, Helgoland; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2019-11-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Meyer, Friedhelm; Geschäftsführer: 4. Martens, Kay, *26.11.1962, Helgoland; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Martens, Kay
2020-07-28: Prokura: 5. Lauenstein, Inga, *15.03.1981, Helgoland; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2020-08-04: Nicht mehr Prokurist: 4. Meins, Henning