2013-11-28: Name der Firma: Verwaltung L&S Dieter Lepka e. K. Sitz der Firma: Cottbus; Geschäftsanschrift: Sielower Str. 4, 03044 Cottbus; Inhaber: Inhaber: 1.
Lepka, Dieter, *19.09.1947, Cottbus; Rechtsform: Einzelkaufmann
2013-12-19: Inhaber: Nicht mehr Inhaber: 1. Lepka, Dieter; Inhaber: 2.
Seidler, Stefan, *11.04.1972, Cottbus; Rechtsverhaeltnis: Die Haftung für die im Betriebe des Geschäfts begründeten Verbindlichkeiten des bisherigen Inhabers und der Übergang der im Betriebe begründeten Forderungen sind beim Erwerb des Geschäfts ausgeschlossen worden.