2015-01-23: Name der Firma: Verwaltungsgesellschaft ATR Landhandel mbH; Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Ratzeburg; Geschäftsanschrift: Bahnhofsallee 44, 23909 Ratzeburg; Gegenstand: die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft in Firma ATR Landhandel GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg, ferner die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an weiteren Kommanditgesellschaften als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen. Kapital: 25.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. War Geschäftsführer: 1. Thielemann, Uwe, *09.11.1970, Ratzeburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Thordsen, Jan, *30.10.1973, Husum; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 3. Thordsen, Hauke, *19.06.1973, Bäk; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 4. von Loeper, Philipp, *25.11.1966, Pogeez; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1. Carstens, Arnt, *02.10.1968, Ziethen; Prokura gemeinsam mit einem weiteren Prokuristen; 2. Thielemann, Uwe, *09.11.1970, Schwerin; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 12.09.2014. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2014 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 133757) nach Ratzeburg verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 (2) (Firma, Sitz, Geschäftsjahr). Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 15.10.2014
2015-01-28: Geschäftsführer: 5. Striewe, Ludwig, *31.12.1967, Hamburg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-01-14: Nicht mehr Geschäftsführer: 4. von Loeper, Philipp. Geschäftsführer: 6.
Pinn, Joachim, *15.09.1978, Eutin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-02-08: Gegenstand: Die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Kommanditgesellschaft in Firma ATR Landhandel GmbH & Co. KG mit Sitz in Ratzeburg, ferner die Verwaltung eigenen Vermögens. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an weiteren Kommanditgesellschaften als persönlich haftende Gesellschafterin zu beteiligen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 14.01.2016 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 .
2016-04-01: Nicht mehr Prokurist: 2. Thielemann, Uwe
2016-11-21: Prokura: 3.
Grünberg, Judith, *28.01.1984, Lübeck; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Pinn, Joachim
2020-01-14: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Carstens, Arnt; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen,
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Nicht mehr Prokurist: 3. Grünberg, Judith
2021-06-16: Geschäftsführer: 7.
Schuler, Rainer, *28.07.1954, Ulm; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 8.
Schuler, Magnus Johannes, *23.04.1991, Ulm; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-13: Name der Firma: Verwaltungsgesellschaft BAT Agrar mbH; Prokura: 4.
Schneider, Thomas, *04.09.1976, Neu-Ulm; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen,
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.06.2022 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 1 Ziff. 1 geändert.