2009-05-04: Nach Umzug Geschäftsanschrift: Hauptstr. 18, 57074 Siegen.
2010-05-25: Bestellt zum Geschäftsführer: Vetter, Eckhard, Siegen, *12.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-11-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Martinshardt 4, 57074 Siegen.
2016-08-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Vetter, Martin, Bauingenieur, Siegen.
2021-01-26: Bestellt als Geschäftsführer: Ringsdorf, Björn, Reichshof, *09.03.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.