2014-02-05: Änderung der Geschäftsanschrift: Unter den Weiden 31, 08451 Crimmitschau. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Porzig, Dirk, Crimmitschau, *24.11.1970. Bestellt: Geschäftsführer: Walther, Thomas, Neukirchen/Pleiße, *26.12.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.10.2018 hat die Änderung des § 2 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neuer Gegenstand: Forschung, Entwicklung, Planung, Konstruktion und Herstellung technischer Systemlösungen, Bauleitungs- und Montagetätigkeiten, Facility Management.