2006-05-31: Vorstand:; Winter, Birgit, *02.09.1959, München; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2007-09-11: Nicht mehr Vorstand:; 3. Winter, Birgit.
2008-10-23: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2009-03-11: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Kurfürstendamm 100, 10711 Berlin Prokura: 1. Dr. Kirsch, Daniela, *15.02.1968, Neunkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen; 2. Winter, Birgit, *02.09.1959, München; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.
2011-08-12: Prokura: 3. Ankermann, Kirsten, *14.11.1966, Edenkoben; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen.
2012-06-08: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht (§ 106 AktG)..
2013-07-15: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Aroser Allee 84, 13407 Berlin.
2014-06-02: Stamm- bzw. Grundkapital: 10.225.837,62 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft kann einzelnen Vorstandsmitgliedern das Recht zur alleinigen Vertretung erteilen.
Jedes Vorstandsmitglied darf Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abschließen. Änderung zu Nr. 2: Vorstand: Lill, Christina, *30.01.1955, Waldmohr; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Rechtsform: Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 26.02.2014 ist das Grundkapital auf 10.225.837,62 EUR umgestellt und die Satzung insgesamt neu gefasst.
2015-10-29: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2017-09-12: Prokura: 4.
Berrang, Martin, *31.10.1957, Schwalbach; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; 5.
Steffen, Astrid, *10.10.1966, Beckingen Saarfels; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2019-02-26: Vorstand: 4.
Ostermann, Hartmut, *22.10.1951, Saarbrücken; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-02-26: Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Es wurde eine neue Liste der Aufsichtsratsmitglieder eingereicht .
2020-05-04: Prokura: 6.
Ostermann-Walther, Fabienne, *17.05.1982, München; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2022-01-04: Nicht mehr Vorstand: 2. Lill, Christina