2009-05-15: Nicht mehr Vorstand: Maue, Franz, Herzlake OT Neuenlande, *12.03.1945.
2009-12-18: Die Generalversammlung vom 26. 11. 2009 hat eine Änderung der Satzung in § 37 (Geschäftsanteil) beschlossen.
2016-06-17: Die Generalversammlung vom 14.12.2015 hat eine Änderung der Satzung in § 18 und § 24 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates) beschlossen. Nicht mehr 1. Vorsitzender: Meyer, Bernard, Löningen OT Angelbeck, *27.01.1956. Geändert, nun: 1. Vorsitzender: König-Hollrah, Enno, Löningen, *05.04.1959. Bestellt: stellvertretender Vorsitzender: Maue, Martin, Herzlake-Neuenlande, *20.04.1974.