2007-05-22: Viking Telecom Geschäftsführungs-GmbH, Kiel(Am Kiel-Kanal 1). Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.02.2007 ist der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital u. Stammeinlagen) geändert..
2010-08-18: Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Hansen, Birthe.
2016-02-10: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Prof. Schick, Roland Alfred Wilhelm
2016-05-09: Geschäftsführer: 3.
Dr. Kloth, Stefan, *06.03.1969, Heikendorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2016-09-30: Name der Firma: Viking Telecom Business Service GmbH; Gegenstand: Unternehmensberatung im Bereich der Telekommunikation, Erwerb und Veräußerung von Kommunikationsmitteln; Kapital: 25.100 EUR; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Meier, Sebastian, *17.03.1980, Flintbek; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 3. Hipp, Marco, *03.05.1986, Strande; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2016 sind Firma und Gegenstand der Gesellschaft geändert worden. Der Gesellschaftsvertrag wurde geändert in § 1 , § 2 (Gegenstand) und § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen).