2010-03-29: Geschäftsanschrift: Marktstraße 35, 48249 Dülmen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schmitz, Bernhard, Dülmen, *17.07.1951. Bestellt zum Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Dankbar, Bernd, Dülmen, *03.10.1966, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-18: geänderte Geschäftsanschrift: Eschstraße 31, 48249 Dülmen. Nicht mehr Geschäftsführer: Sievert-Terlau, Marianne, Dülmen, *28.07.1954. Bestellt zum Geschäftsführer: Malek, Bernadette, Dülmen, *01.11.1964.
2020-10-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Malek, Bernadette, Dülmen, *01.11.1964. Bestellt zum Geschäftsführer: Naber, Isabella, Dülmen, *01.11.1969.