2010-05-17: (die Entwicklung von Handels-, Absatz- und Werbekonzepten, sowie dessen Einsatz und Vermarktung u.a. bei den Vinolivio-Betreibergesellschaften. Desweiteren die Beratung in den Bereichen Vertragswesen, Logistik und Organisation, Controlling, Personalwesen, Schulung und Buchhaltung der Betriebe der vorbezeichneten Vertragspartner.).Offene Handelsgesellschaft. Geschäftsanschrift: Am Hungerberg 7, 79331 Teningen. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Die persönlich haftenden Gesellschafter können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Persönlich haftender Gesellschafter: Ferch, Günter, Merzhausen, *08.06.1950; Scheer, Lothar, Teningen, *27.11.1952, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-26: Sitz verlegt; nun: Merzhausen. Änderung der Geschäftsanschrift: Reinhard-Booz-Straße 18, 79249 Merzhausen. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Döring-Ferch, Susanne Katharina, geb. Döring, Merzhausen, *06.09.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Scheer, Lothar, Emmendingen, *27.11.1952.