2011-07-04: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Wuermeling, Markus, Überlingen, *05.09.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Steuer, Klaus, Orthopädietechnikermeister, Reichenau; von von Carlowitz-Steuer, Claudia, geb. Carlowitz, Reichenau, *28.03.1958. Prokura erloschen: Riegel, Winfried, Konstanz. Einzelprokura: von von Carlowitz-Steuer, Claudia, geb. Carlowitz, Reichenau, *28.03.1958.
2015-08-12: Die Gesellschafterversammlung vom 11.08.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Firma geändert; nun: Vital am See GmbH Sanitätshaus.