2014-01-22: Firma: AnAppleADay WhiteCare UG (haftungsbeschränkt); Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Andreasstraße 22, 10243 Berlin; Gegenstand: Die Entwicklung und der Betrieb von Geschäftsmodellen in den Bereichen Gesundheit, Sport, Vorsorge und Pflege sowie das Halten von Beteiligungen im eigenen Namen auf eigene Rechnung und nicht für Dritte. Stamm- bzw. Grundkapital: 500,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft durch sämtliche Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: 1.
Lebtig, Carsten, *10.11.1978, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 02.01.2014
2014-07-23: Firma: CARIWELT GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Seestraße 65, 13347 Berlin; Stamm- bzw. Grundkapital: 27.425,00 EUR; Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: 2.
Dr. Lemke, Fabian, *01.04.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Lebtig, Carsten; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.07.2014 ist das Stammkapital um 26.925 EUR auf 27.425 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst.
2014-11-24: Stamm- bzw. Grundkapital: 33.718,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.10.2014 ist das Stammkapital um 6.293 EUR auf 33.718 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffern 3 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung) und 7 (Gesellschafterbeschlüsse).
2015-07-02: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Hermann-Blankenstein-Straße 20, 10249 Berlin
2015-08-10: Firma: SANUBI GMBH; Stamm- bzw. Grundkapital: 45.067,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.07.2015 ist das Stammkapital um 11.349 EUR auf 45.067 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziffern 1 , 3 (Stammkapital), 5 (Geschäftsführung, Vertretung), 7 (Gesellschafterbeschlüsse), 8 (Beirat), 9 (Geschäftsjahr, Jahresabschluss), 10 (Verfügungen über Geschäftsanteile), 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 12 (Abfindung), 13 (Bekanntmachungen) und 14 (Schlussbestimmungen).
2015-10-23: Geschäftsführer: 3.
Faisst, Cristina, *26.07.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2016-05-18: Stamm- bzw. Grundkapital: 48.832,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.04.2016 ist das Stammkapital um 3.765,00 EUR auf 48.832,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 , 7 (Gesellschafterbeschlüsse) und 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen).
2016-12-08: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Boxhagener Straße 103, 10245 Berlin; Änderung zu Nr. 3: infolge Namensänderung; Geschäftsführer: Koehn, Cristina, *26.07.1985, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2017-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Koehn, Cristina
2017-08-24: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Bülowstraße 66, Aufgang C, 10783 Berlin; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Lebtig, Carsten; Geschäftsführer: 4.
Peuser, Harald, *10.01.1990, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Dr. Lemke, Fabian
2019-05-14: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Petersburger Platz 6, 10249 Berlin; Prokura: 1.
Fiederling, Matthias, *03.09.1982, Berlin; Einzelprokura
2021-04-15: Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich des Wohnortes; Geschäftsführer: Peuser, Harald, *10.01.1990, Hannover; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-04-16: Geschäftsführer: 5.
Neumann, Benjamin, *20.02.1980, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2022-06-09: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Salzufer 11, 10587 Berlin