2007-12-21: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Bau, Sabine, Grünsfeld, *19.07.1969; Grethe, Michael, Tauberbischofsheim, *09.06.1955, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kucera, Karel, Mannheim, *26.12.1959.
2011-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Bau, Sabine, Grünsfeld, *19.07.1969.
2016-11-09: Bestellt als Geschäftsführer: Nissen, Tanja, Tauberbischofsheim, *09.10.1968, einzelvertretungsberechtigt.
2016-11-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Grethe, Michael, Tauberbischofsheim, *09.06.1955.
2019-04-02: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Holler, Heiko, München, *17.03.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Nissen, Tanja, Tauberbischofsheim, *09.10.1968.
2019-11-11: Bestellt als Geschäftsführer: Schreiber, René, Großrinderfeld, *10.03.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Holler, Heiko, München, *17.03.1964.
2020-09-02: Bestellt als Geschäftsführer: Ressel, Björn-André, Tauberbischofsheim, *18.09.1996, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Schreiber, René, Großrinderfeld, *10.03.1969.
2021-11-29: Bestellt als Geschäftsführer: Rupp, Hans Joachim, Igersheim, *11.03.1960, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Ressel, Björn-André, Tauberbischofsheim, *18.09.1996.
2022-02-22: Bestellt als Geschäftsführer: Wendt, Beatrix, Lauda-Königshofen, *06.09.1962. Nicht mehr Geschäftsführer: Rupp, Hans Joachim, Igersheim, *11.03.1960.