2009-04-14: Die Gesellschafterversammlung vom 24.03.2009 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital), § 5 Ziffer 4 (Geschäftsführung, Vertretung) und § 6 Ziffer 2 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Geschäftsanschrift: Siemensstraße 3, 49134 Wallenhorst. Bestellt als Geschäftsführer: Vocke, Manfred jun., Wallenhorst, *10.02.1968; Vocke-Bruns, Michaela, Wallenhorst, *19.04.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Vocke, Manfred sen., Wallenhorst, *23.09.1947.