2008-03-06: Bestellt: Geschäftsführer: Dotzauer, Frank, Lengenfeld, *09.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Lindner, Friedrich, Kaufmann, Rodewisch, OT Rützengrün. Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Baumann, Mario, Mülsen OT Marienau, *25.12.1968.
2010-12-16: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dotzauer, Frank, Lengenfeld, *09.05.1963. Bestellt: Geschäftsführer: Baumann, Mario, Mülsen OT Marienau, *25.12.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Baumann, Mario, Mülsen OT Marienau, *25.12.1968.