2005-05-26: Bestellt: Geschäftsführer: Bercke, Lars, Rossau OT Seifersbach, *21.03.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-03-12: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bercke, Lars, Rossau OT Seifersbach, *21.03.1978.
2021-01-08: Die Gesellschaft ist aufgelöst.Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. nun: Liquidator: Bercke, Volkmar, Rossau OT Seifersbach, *06.07.1953.