Volksbank Uelzen-Salzwedel eG
Formell
2007-10-10:
Die Vertreterversammlung hat die Änderung bzw. Neufassung der Satzung insgesamt beschlossen.
2010-01-21:
Geschäftsanschrift: Gudesstraße 25, 29525 Uelzen. Prokura erloschen: Schrötke, Manfred, Bad Bevensen, *22.07.1950. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dr. Wulf, Dirk-Henner, Schwienau, *12.07.1966.
2011-08-25:
Die Vertreterversammlung vom 09.06.2011 hat eine Änderung der Satzung in §§ 10 (Auseinandersetzung), 11 (Rechte der Mitglieder), 22 (Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats), 26e (Wahlverfahren der Vertreterversammlung) beschlossen.
2011-09-08:
Nicht mehr Vorstand: Schoop, Dieter, Wieren, *20.07.1949.
2012-12-13:
Prokura erloschen: Balling, Lutz, Bankkaufmann, Wrestedt; Warnecke, Hans-Heinrich, Bankleiter, Wrestedt.
2015-07-02:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Mielke, Carsten, Uelzen, *25.06.1970.
2017-11-11:
Die Vertreterversammlung vom 08.06.2017 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Abs. 2 (Gegenstand) beschlossen. Gegenstand geändert, nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen; b) die Annahme von sonstigen Einlagen; c) die Gewährung von Krediten aller Art; d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften; e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs; f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten; g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung; h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Leasingverträgen, Immobilien und Reisen; j) der Erwerb, Verwaltung, An- und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung, Belastung sowie die Erschließung, die Bebauung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten; k) die Vermittlung und die Erbringung von Service- und Dienstleistungen und der Verkauf von Waren zur Erhöhung der Attraktivität der Geschäftsstellen; l) der Erwerb, die Errichtung, An- und Vermietung bzw. Pachtung und Verpachtung, Unterhaltung und Veräußerung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien sowie der Absatz und die Eigennutzung der gewonnenen Energien; m) der Erwerb, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen; n) die Erbringung entgeltlicher Beratungsleistungen für Unternehmen; ausgenommen ist die erlaubnispflichtige Rechts- oder Steuerberatung; o) die Übernahme von Testamentsvollstreckungen / Nachlassabwicklungen.
2018-02-15:
Nicht mehr Vorstand: Adamczyk, Rainer, Bankkaufmann, Bienenbüttel, *17.04.1957. Bestellt: Vorstand: Mielke, Carsten, Uelzen, *25.06.1970. Prokura erloschen: Mielke, Carsten, Uelzen, *25.06.1970.
2018-09-27:
Die Vertreterversammlung vom 07.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 11 (Rechte der Mitglieder), § 15 (Vertretung), § 16 (Aufgaben und Pflichten des Vorstandes), §19 (Willensbildung), § 22 (Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates), § 23 (Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 24 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrates), § 25 (Konstituierung, Beschlussfassung), § 26 b (Wählbarkeit), § 26 d (aktives Wahlrecht), § 26 e (Wahlverfahren), § 26 f (Amtsdauer, Beginn und Ende des Vertreteramtes), § 28 (Einberufung und Tagesordnung), § 35 (Versammlungsniederschrift), § 42 (Jahresabschluss und Lagebericht), § 46 (Bekanntmachungen) und damit auch die Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2019-10-01:
Bestellt: Vorstand: Gericke, Matthias, Wolsdorf, *18.12.1967.
2019-10-29:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Pörschke, Michael, Uelzen, *27.03.1972.
2020-06-02:
Nicht mehr Vorstand: Lohskamp, Hans-Joachim, Celle, *26.04.1956. Prokura erloschen: Milnikel, Bernd, Ebstorf, *21.04.1958.
2021-03-22:
Die Vertreterversammlung vom 09.11.2020 bis 18.12.2020 hat eine Änderung der Satzung in § 2 Absatz 2a und b (Zweck und Gegenstand), § 10 Absatz 3 (Auseinandersetzung), §19 Absatz 3 (Willensbildung), § 23 Absätze 1f und 6 (Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 25 Absatz 2 und 3 (Konstituierung, Beschlussfassung), § 27 Absatz 3 (Frist und Tagungsort), § 28 Absatz 3 (Einberufung und Tagesordnung), § 33 Abs. 1, 3, 4, 5 (Abstimmungen und Wahlen), § 35 Absatz 2 und 6 (Versammlungsniederschrift), § 36 (Teilnahme der Verbände), § 36a neu (virtuelle Vertreterversammlung), § 36 b neu (schriftliche oder elektronische Mitwirkung an der Beschlussfassung), § 36c neu (Übertragung der Vertreterversammlung in Bild und Ton), § 40 (Nachschusspflicht), § 42 (Jahresabschluss und Lagebericht) beschlossen.
2021-08-03:
Die Vertreterversammlung vom 02.06.2021 bis 13.07.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 24 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) und § 37 (Geschäftsanteil und Geschäftsguthaben) beschlossen.