2007-10-19: Die Vertreterversammlung vom 12.06.2007 hat eine Änderung des Statuts in § 2, Ziff. 3. und 4. (Zweck und Gegenstand), § 9, Ziff. 1., f (Ausschluss), § 11, Ziff. 1., e (Rechte der Mitglieder), § 15, Ziff. 1. und 2. (Vertretung), § 18, Ziff. 5. (Zusammensetzung und Dienstverhältnis des Vorstands), § 22, Ziff. 2. (Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrats), § 23, Ziff. 1, j (Gemeinsame Sitzungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 26 b, Ziff. 1. (Wählbarkeit, Vertreterversammlung), § 28, Ziff. 2. bis 5. (Einberufung und Tagesordnung), § 30, e (Gegenstände der Beschlussfassung), § 35, Ziff. 3. (Versammlungsniederschrift, Vertreterversammlung), § 42, Ziff. 5. (Jahresabschluss und Lagebericht) sowie in § 46, Ziff. 1. und 3. (Bekanntmachungen) beschlossen.
2011-01-06: Nicht mehr Vorstand: Eilers, Siegfried, Geschäftsleiter, Vechta. Bestellt: Vorstand: Kühling, Martin, Vechta, *12.07.1971. Prokura erloschen: Kühling, Martin, Vechta, *12.07.1971.
2011-08-12: Die Vertreterversammlung vom 28.06.2011 hat eine Änderung der Satzung in § 10 Abs. 2 (Auseinandersetzung) sowie in § 24 Abs. 1 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen. Ferner hat die Vertreterversammlung vom 28.06.2011 die Streichung von § 6 Abs. 2 (Übertragung des Geschäftsguthabens) beschlossen.
2014-07-08: Die Vertreterversammlung vom 03.06.2014 hat eine Änderung der Satzung in § 24 (Zusammensetzung und Wahl des Aufsichtsrats) beschlossen.
2015-09-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hermes, Herbert, Visbek, *03.08.1973.
2016-03-09: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Dinkelmann, Thomas, Vechta, *26.04.1972.
2016-07-15: Die Vertreterversammlung vom 07.06.2016 hat eine Änderung der Satzung in § 24 beschlossen.
2018-09-10: Die Vertreterversammlung vom 05.06.2018 hat die Satzung neu gefasst und dabei insgesondere auch eine Änderung in § 15 beschlossen. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2018-10-11: Die Eintragung lfd. Nr. 18 wird wie folgt ergänzt: Die Vertreterversammlung vom 05.06.2018 hat die Satzung neu gefasst und dabei insgesondere auch eine Änderung in § 2 sowie § 15 (Vertretung) beschlossen. Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen; b) die Annahme von sonstigen Einlagen; c) die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen d) die Durchführung von Treuhandgeschäften; e) der Zahlungsverkehr; f) das Auslandsgeschäft einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten; g) Vermögensberatung, Vermögensverwaltung; h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten; i) die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen und Immobilien j) Erwerb, Erstellung, Erschließung, Bebauung und Veräußerung sowie Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Grundstücken und Gebäuden.
2022-02-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen: Athmann, Gerhard Ernst, Steinfeld, *16.08.1961.
2022-03-15: Prokura wegen berichtigt : Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Athmann, Gerhard Ernst, Steinfeld, *16.08.1961.
2022-06-20: Prokura erloschen: Schröder, Birger, Bankkaufmann, Twistringen, *27.01.1960. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Hammersen, Wolfgang, Bakum, *16.06.1981; Wintermann, Ralf, Vechta, *13.05.1983.