2008-10-20: Bestellt als Werkleiter: Koger, Rudolf, Weil am Rhein, *20.05.1956; Moick, Axel, Fischingen, *09.06.1959. Nicht mehr Werkleiter: Gramer, Ulrich, Weil am Rhein, *02.05.1945; Prötel, Ulrich Franz Georg, Weil am Rhein, *04.11.1944.
2015-08-04: Am 30.09.2014 wurde die Neufassung der Satzung beschlossen. Firma geändert; nun: Stadtwerke Weil am Rhein - Wasser, Nahverkehr und Nahwärme. Gegenstand geändert; nun: Die Versorgung des Stadtgebietes mit Wasser einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe; der Nahverkehr innerhalb des Stadtgebietes; der Bau, der Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen; die Versorgung der an das Wärmenetz angeschlossenen Gebäude und Einrichtungen mit Wärme.
2018-07-12: Bestellt als Werkleiter: Roscher, Marco, Weil am Rhein, *09.08.1985. Nicht mehr Werkleiter: Moick, Axel, Fischingen, *09.06.1959.