2009-01-13: Geschäftsanschrift: Lavener Weg 9, 27607 Langen. Nicht mehr Geschäftsführer: Eilers, Jörg, Langen, *07.08.1968. Bestellt als Geschäftsführer: Vollath, Hansjörg, Langen, *12.04.1940, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Vollath, Hansjörg, Langen, *12.04.1940.
2018-03-07: Bestellt als Geschäftsführer: Harms, Markus, Bremerhaven, *30.07.1976.