2016-04-12: Die Gesellschafterversammlung vom 25.02.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma sowie in § 9 (Geschäftsführung, Vertretung) und die Einfügung von § 10A (Beirat) beschlossen. Neue Firma: Vollmer Dental-Labor GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Vollmer, Gerhard, Zahntechnikermeister, Hameln. Bestellt als Geschäftsführer: Vollmer, Nadine, Hessisch Oldendorf, *25.08.1977, einzelvertretungsberechtigt. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Vollmer, André, Hessisch Oldendorf, *15.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Vollmer, Elisabeth, Hameln.