2018-11-28: Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 und weiter die vollständige Neufassung beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Volz, Christian, Witten, *16.09.1976, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Volz, Christian, Witten, *16.09.1976.
2021-04-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Volz, Christian, Witten, *16.09.1976.