2008-12-01: Geschäftsanschrift: Alte Heerstr. 1, 53121 Bonn. Nicht mehr Geschäftsführer: von zur Mühlen, Rainer, Betriebswirt, Bonn.
2011-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Seiffert, Harald, Leverkusen, *30.10.1951.
2012-02-13: Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Loibl, Peter, Kalenborn, *08.11.1965, einzelvertretungsberechtigt.
2019-08-30: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmeister, Uwe, Bonn, *29.07.1975; Schulz, Jörg, Saarlouis, *19.09.1973.
2019-09-13: Änderung der Personendaten: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hoffmeister, Uwe, Bonn, *29.06.1975.
2022-01-25: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Stürmann, Sebastian Matthias, Bonn, *15.09.1995.