2008-01-03: Bestellt: Geschäftsführer: Götz, Gregor, Rodewisch OT Rützengrün, *01.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hölzel, Jutta, Finanzwirtschaftlerin, Treuen.
2011-04-28: Die Gesellschafterversammlung vom 11.04.2011 hat die Änderung des § 9 (Jahresabschluss) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Bahnhofstraße 46, 08233 Treuen.
2016-01-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Götz, Friedmar, Dipl.-Ing., Rützengrün. Bestellt: Geschäftsführer: Götz, Mareen, Rodewisch OT Rützengrün, *23.06.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.