2006-01-11: Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2005 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 60.000,00 EUR beschlossen. 330.000,00 EUR. Nicht mehr Geschäftsführer: Koeb, Arno, Maschinenbautechniker, Üxheim-Niederehe.
2010-11-02: Gesamtprokura jeweils gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Dittrich, Heinz, Orlenbach, *20.01.1946 und Bayerschen, Ralf, Schönecken, *11.07.1963.
2011-02-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Caspers, Edgar, Maschinenbauteclmiker, Gerolstein. Bestellt als Geschäftsführer: Bayerschen, Ralf, Schönecken, *11.07.1963. Prokura erloschen: Bayerschen, Ralf, Schönecken, *11.07.1963. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Trierscheid, Gregor, Esch, *02.01.1956.
2016-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2016 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst, insbesondere eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 , § 2 (Gegenstand des Unternehmes) und § 3 (Stammkapital) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neue Firma: Vulkan Technic GmbH. Die Entwicklung, Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme von kundenspezifischen Sondermaschinen zur Automatisierung insbesondere von klebetechnischen Anwendungen und deren internationalen Vertrieb. Weiterhin werden Handgeräte für einfache Anwendungen in der Klebe- und Montagetechnik und Analyse- und Messgeräte für biotechnologische Anwendungen entwickelt, konstruiert, gefertigt, montiert und vertrieben.
2020-09-24: Einzelprokura: Weber, Peter, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *04.11.1970.
2021-11-05: Einzelprokura: Dr. Bastuck, Thomas, Rommersheim, *20.07.1985.