2013-11-18: Die Gesellschafterversammlung vom 16.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und § 19 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) beschlossen. Die Gesellschafterversammlung vom 24.10.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) beschlossen. Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der Gesellschafterversammlungen vom 16.10.2013 und 24.10.2013 auf EUR umgestellt und sodann um 70,82 EUR auf 51.200,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 51.200,00 EUR.
2014-04-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Seeh, Marc, Hausen ob Verena, *23.06.1968.
2019-07-26: Bestellt als Gechäftsführerin: Weber, Christine, Spaichingen, *19.11.1990, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-04-29: Die Gesellschafterversammlung vom 13.04.2022 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Firma geändert; nun: W+S Meßsysteme GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Herstellung und der Vertrieb von elektronischen, optischen und mechanischen Sensoren sowie Meßsystemen aller Art.